صفحه 1 از 2 12 آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪··

  1. #1

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۹
    نوشته
    187
    حضور
    3 ساعت 45 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1169

    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪··




    اول یه ماجرا بگم بعد بریم سراغ اصل مطلب:

    یه روز تو اردیبهشت با خواهرم رفته بودیم کتابخونه، یه تحقیق مونده بود رو دستم باید فوری تمومش میکردم. دو تا کتاب میخواستم که از هر کدوم فقط یه نسخه تو کتابخونه دانشگاه بود و هر دو رو هم به امانت برده بودن. خدا به دادم رسید که تو کتابخونه ی پارک موجود بود.

    اما کتابخونه رفتن همان و لبریز بودن سالن مطالعه از جماعت کنکوری همان.

    من و خواهرم هم کتابا رو گرفتیم و رفتیم بیرون و نشستیم رو یه نمیکت تند و تند از صفحاتی که میخواستیم عکس گرفتیم.

    مشغول عکس برداری بودیم که به حاج آقایی اومد سمتون (ما به آقایون پیر حاج آقا میگیم)

    خلاصه اومد و گفت دخترا دارین درس میخونین؟ گفتیم بله. حالا بماند که خواهرم الکی ترسیده بود.

    حاج آقا گفت: من فقط خوندن میدونم، ولی مثل یه مهندس براتون ضرب و تقسیم میکنم. دو تا عدد بگین دخترا تا براتون حساب کنم.

    خواهرم آروم ماشین حسابشو آماده کرد و یه عدد گفت. منم یه عدد گفتم. حاج آقا جوابش درست بود. چندتا دیگه هم گفتیم حاج آقا همه رو درست گفت. بعد هم کلی دعای خیر برامون کرد و رفت.

    من قبل از این هم تو برنامه های تلویزیونی و همایشهای یه روزه، آدمایی رو دیده بودم که محاسبات ذهنی رو خیلی سریع و دقیق جواب میدن. اما حاج آقایی که ما دیدیم مثل اونا نبود. حتما از روشهای ساده تری استفاده میکرد. چون به گفته خودش فقط خوندن میدونست.

    و حالا اصل مطلب:

    از اون روز ما (من و خواهرم) رفتیم سراغ یاد گرفتن محاسبات آسون. خواهرم به جماعت لبریز کننده سالن مطالعه پیوسته. با تکنیک هایی که یادگرفته میتونه محاسبات اعصاب خردکن استکیومتری شیمی رو راحت انجام بده.

    یه بار این مطالبو تو دانشگاه برای بچه های انجمن گفتم. الان هم مشغول تایپ کردنش هستم تا جزوه بشه بدم دستشون.

    حالا که متن داره آماده میشه، حیفه به دوستای اسک دینی م نرسه. هر قسمتی رو که آماده میکنم میذارم اینجا. هر دوست خوبی هم که تکنیکی میدونه همینجا بگه تا همه استفاده کنیم.



    ویرایش توسط frigg77 : ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ در ساعت ۱۹:۳۱
    مادر چـــــه مادری بود
    می گفت پشت آن در
    صد فاطمـــــــــه فدای
    یـک تار موی حـــــــیدر

  2. صلوات ها 22


  3.  

  4. #2

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۹
    نوشته
    187
    حضور
    3 ساعت 45 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1169



    تکنیکهای ضرب پنج

    دو پنج تا . . . ؟ خب ، ده تا

    سی پنج تا . . . ؟ ساده ست، صد و پنجاه

    خب، حالا 426*5 این شاید کمی وقت بگیره.

    یک راه حل تا زمان کمتری رو از دست بدیم.

    نصف میکنیم. نصف کردن کاریه که به راحتی و به سرعت تو ذهنمون انجام میدیم.

    خب، . . .

    نصف 426 میشه 213. حالا یه صفر جلوش میذاریم. 2130

    سوال: مثالی که زدیم زوج بود. اگر عددی که در پنج ضرب میکنیم فرد باشه چی؟
    خوبه، با مثال توضیح میدیم. 823*5. نصف 823 میشه 411.5. اینجا دیگه صفر نمیذاریم. ممیز رو برمیداریم.

    پس جواب میشه 4115

    دو قاعده کلی برای ضرب در پنج:
    اگر عدد زوج باشه: نصف
    میکنیم، صفر میذاریم
    اگر عدد فرد باشه: نصف میکنیم، ممیز رو میدزدیم






    ویرایش توسط frigg77 : ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ در ساعت ۱۹:۵۷
    مادر چـــــه مادری بود
    می گفت پشت آن در
    صد فاطمـــــــــه فدای
    یـک تار موی حـــــــیدر

  5. صلوات ها 22


  6. #3

    عضویت
    جنسیت شهريور ۱۳۹۱
    علاقه
    دفاع از حضرت زهرا (س)-سید عباس-اکبر بیرامی
    نوشته
    1,424
    حضور
    33 روز 6 ساعت 8 دقیقه
    دریافت
    71
    آپلود
    2
    گالری
    2
    صلوات
    2980



    خوب من هم مي گویم :
    25*25 چه طور حل می شود
    2*3=6
    پس می توان نتیجه گرفت جواب می شود 625 دوستان گرامی من این نکات رو خیلی دارم . اگر اجازه هست و می دهید تا بنده عرض کنم
    البته این مسایل به درد اون مسایلی می خورد که عدد مثل هم باشند و اخرش هم 5 باشند
    قابل توجه تهمت زنندگان ::
    ان شاء الله در آن دنیا با هم صحبت می کنیم و فقط یک سوال دارم چرا واقعا تهمت زدند ؟؟؟
    نکند ظاهر و باطن و عالم الغیب بودند نعوذ بالله ؟؟؟
    امام سجاد ع می فرمایند:
    لاستحل رجال مسلمون دمی * یرون أقبح ما یأتونه حسنا
    ای بسا اگر برخی لباب علمم ظاهر کنم مردم می گند امام سجاد بت پرسته یک مشت مسلمان خونم را می ریزن





  7. صلوات ها 18


  8. #4

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۹
    نوشته
    187
    حضور
    3 ساعت 45 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1169



    نقل قول نوشته اصلی توسط ammarshia نمایش پست ها
    خوب من هم مي گویم :
    25*25 چه طور حل می شود
    2*3=6
    پس می توان نتیجه گرفت جواب می شود 625
    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪·· تکنیکهای ضرب بیست و پنج

    همونطور که میدونیم 25 همون پنج پنج تاست.

    پس هر کاری رو که برای 5 انجام دادیم، 2بار برای 25 انجام میدیم.

    مثال:

    844*25. خب، 844 رو دوبار نصف میکنیم. دفعه اول: 422 دفعه دوم: 211. حالا دو تا صفر میذاریم.

    پس جواب میشه: 21100

    و اگر عدد فرد باشه:

    25*843. خب، باز هم دو بار نصف میکنیم. دفعه اول: 421.5 دفعه دوم: 210.75. حالا دو تا ممیز میریم جلو.

    پس جواب میشه: 21075


    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪·· دو قاعده کلی برای ضرب در بیست و پنج:

    اگر عدد زوج باشه: دو بار نصف میکنیم، دو تا صفر میذاریم
    اگر عدد فرد باشه: دو بار نصف میکنیم، دو تا ممیز رو میدزدیم




    ویرایش توسط frigg77 : ۱۳۹۲/۰۱/۱۲ در ساعت ۲۰:۵۴
    مادر چـــــه مادری بود
    می گفت پشت آن در
    صد فاطمـــــــــه فدای
    یـک تار موی حـــــــیدر

  9. صلوات ها 19


  10. #5

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۹
    نوشته
    187
    حضور
    3 ساعت 45 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1169



    نقل قول نوشته اصلی توسط ammarshia نمایش پست ها
    دوستان گرامی من این نکات رو خیلی دارم . اگر اجازه هست و می دهید تا بنده عرض کنم

    مشارکت شما خیلی خوبه. ما میتونیم از تکنیک های خوب شما استفاده کنیم.
    فقط یک نکته:
    تکنیکی رو که ذکر میکنید در ارتباط با آخرین پستی باشه که بنده قرار میدم تا نظم کار از دستمون خارج نشه.
    الان که بحث پنج هست، خدایی نکرده کسی نره سراغ 11.
    تکنیک شما جالب بود و مرتبط.
    ممنون از مشارکتتون.

    مادر چـــــه مادری بود
    می گفت پشت آن در
    صد فاطمـــــــــه فدای
    یـک تار موی حـــــــیدر

  11. صلوات ها 18


  12. #6

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۹
    نوشته
    187
    حضور
    3 ساعت 45 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1169



    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪·· تکنیکهای ضرب پانزده
    اول یه نکته:

    اعدادی مثل 5، 15، 25، 75 در محاسبات روزمره کاربردهای زیادی دارن. مثلا محاسبه تخفیفها، سود بانکها** و مواردی از این دست. به خاطر همین هست که به عنوان اولین تکنیکها اورده شدن.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    **
    ما هنوز تکلیفمون با سودهای بانکی مشخص نشده!!!
    خب، بپردازیم به 15.

    به روندی که در زیر هست دقت کنید.

    180=12*15
    210=14*15
    240=16*15
    270=18*15

    خب، صفرها رو در نظر نگیرید.

    18=12+6=12+12/2 < 18
    0=12*15
    21=14+7=14+14/2 < 21
    0=14*15
    24=16+8=16+16/2 < 24
    0=16*15
    27=18+9=18+18/2 < 27
    0=18*15

    و زندگی آسان میشود!

    عددی که قراره در 15 ضرب بشه، با نصف خودش جمع میکنیم و یک صفر ناقابل جلوش میذاریم.
    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪··سوال: مثالی که زدیم زوج بود. اگر عددی که در پنج ضرب میکنیم فرد باشه چی؟

    باشه، مثالهای فرد رو در نظر میگیریم.

    195=13*15
    225=15*15
    255=17*15
    270=19*15


    حالا با چشم بصیرت نگاه میکنیم!

    19.5=13+6.5=13+13/2 < 195=13*15
    22.5=15+7.5=15+15/2 < 225=15*15
    25.5=17+8.5=17+17/2 < 255=17*15
    28.5=19+9.5=19+19/2 < 285=19*15

    این بار هم نصف کردیم، با نصف خودش جمع کردیم، و ممیز رو نادیده گرفتیم.

    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪·· دو قاعده کلی برای ضرب در پانزده:

    اگر عدد زوج باشه: با نصفش جمع میکنیم، صفر میذاریم
    اگر عدد فرد باشه: با نصفش جمع میکنیم، ممیز رو میدزدیم




    ویرایش توسط frigg77 : ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ در ساعت ۲۱:۴۱
    مادر چـــــه مادری بود
    می گفت پشت آن در
    صد فاطمـــــــــه فدای
    یـک تار موی حـــــــیدر

  13. صلوات ها 9


  14. #7

    عضویت
    جنسیت دي ۱۳۹۱
    علاقه
    حق، افزایش آگاهی
    نوشته
    1,248
    حضور
    140 روز 15 ساعت 32 دقیقه
    دریافت
    25
    آپلود
    0
    گالری
    66
    صلوات
    6260



    سلام
    یه کتاب قبلا در این مورد مطالعه کردم اسمش روش سريع تراختنبرگ در حساب بود .فقط مشکلش اینه که باید از بچگی کار میکردیم البته فکر کنم با یکی دو سال استفاده بشه به کار برد.


       
    دختر نه ساله ای از پله های سالنی در شهر «زوریخ» بالا رفت و مقابل حاضران كه بیشترشان استادان ریاضی بودند، قرار گرفت. یكی از آنها كه در ردیف اول نشسته بود، پرسید: حاصل ضرب

    ۴۴۸۹۳۲۴۲در۱۱چیست؟ دختر در مدت زمان كوتاهی پاسخ داد: ۴۹۳۸۲۵۶۶۲ . داورها و تماشاچی ها با تعجب به دختر نگاه كردند باورشان نمی شد كه دختر كوچكی با استفاده از روشی كه معلمش به


    او یاد داده بود، بتواند بهاین سرعت به جواب برسد. البته دختر تنها كسی نبود كه آموخته هایش را مقابل همه به نمایش می گذاشت؛ دانش آموزان بسیاری بودند كه همگی می خواستند روشهای بسیارجالب

    «تراختنبرگ» در حساب را به دیگران نشان دهند.


    «یاكوف تراختنبرگ» در ۱۷ ژوئن ۱۸۸۸ میلادی در شهر «ادسا»ی روسیه به دنیا آمد. در دوران ابتدایی، تعجب معلمانش را به خاطر محاسبه سریع چهار عمل اصلی برانگیخت. در رشته مهندسی

    معدن به تحصیل پرداخت و در ۲۰ سالگی، پس از این كه توانست در این رشته رتبه نخست را كسب كند، به عنوان مهندس ناظر در شركتی مشغول به كار شد، در حالی كه نظارت بر كار ۱۱ هزار

    كارگر بر عهده او بود.

    با شروع جنگ جهانی، به یكی از اردوگاه های كار اجباری تبعید شد. اما از این فرصت استفاده كرد و توانست بدون داشتن قلم و كاغذ، روش هایی محاسباتی را ابداع كند كه غالباً بر پایه ذهن و انگشتان

    دست استوار بود.پس از رهایی از زندان، به زوریخ رفت و به آموزش روش های ابداعی خود در زمینه محاسبه سریع پرداخت. در آخرین سال های عمرش هم مركزی را تاسیس كرد كه مورد توجه و

    استقبال دانش آموزان و استادانی چون «اینشتین» قرار گرفت. او با این روشها نشان داد كه تمام عملیات حساب از قانون های خاصی پیروی می كنند كه با یادگیری آنهاذهن پرورش می یابد و بدون

    ماشین حساب هم می توان در كمترین زمان ممكن به جواب رسید.

    اما برای این كه به روش جالب تراختنبرگ در محاسبات ریاضی بیشتر پی ببرید، بهتر است با یكی از آنها آشنا شوید.

    فرض كنید می خواهید یك عدد را در عدد ۱۱ ضرب كنید. برای این كار، ابتدا رقم یكان آن عدد را می نویسیم و سپس رقم دهگان (رقم سمت چپ) را با این رقم جمع می كنیم. این كار را ادامه می دهیم تا به

    رقم آخر برسیم و در نهایت، آن را هم می نویسیم. به عنوان مثال، می خواهیم عدد ۴۵۳ در ۱۱ ضرب كنیم. ابتدا ۳ را با ۵ جمع می كنیم و ۸ را به عنوان رقم دهگان می نویسیم. سپس ۵ را با ۴ جمع می

    كنیم و حاصل یعنی ۹را می نویسیم. در پایان، عدد آخر، یعنی ۴ را می نویسیم. همان طور كه می بینید، حاصل، عدد ۴۹۸۳ خواهد شد. به همین ترتیب، با روش های ساده دیگری می توان هر عدد بزرگی

    را در عددهای دیگرضرب كرد و به سرعت به جواب رسید.

    می بینید كه با یادگیری این روش و البته تمرین كردن آن، محاسبات چه قدر راحت تر می شود. روش های محاسباتی تراختنبرگ بسیار گسترده است و شامل ضرب دو انگشتی و تقسیم و جذر و... می شود.

    ویرایش توسط حق دوست : ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ در ساعت ۰۱:۰۸

  15. صلوات ها 7


  16. #8

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۹۰
    علاقه
    خودش میدونه
    نوشته
    91
    حضور
    5 ساعت 25 دقیقه
    دریافت
    1
    آپلود
    0
    گالری
    10
    صلوات
    630



    واقعااااا عاااااالی بود,از معدود مطالبی بود که واقعا از خوندنش لذت بردم حتما دنبال میکنم
    خدایا!
    کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم

  17. صلوات ها 6


  18. #9

    عضویت
    جنسیت مرداد ۱۳۹۱
    علاقه
    کلی چیزای خوب خوب :)
    نوشته
    864
    حضور
    15 روز 2 ساعت 46 دقیقه
    دریافت
    234
    آپلود
    0
    گالری
    22
    صلوات
    5788



    یا الله*

    سلاااااممم...

    عجب تایپیک خوبییییی...

    واقعا دستتون درد نکنه..


  19. صلوات ها 5


  20. #10

    عضویت
    جنسیت بهمن ۱۳۸۹
    نوشته
    187
    حضور
    3 ساعت 45 دقیقه
    دریافت
    12
    آپلود
    0
    گالری
    0
    صلوات
    1169



    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪·· تکنیکهای ضرب هفتاد و پنج

    خب، میدونیم که 75 میشه 3 تا بیست و پنج تا. این یادمون باشه چون بکارمون میاد.
    درباره ضرب 28 در 75 چه ایده ای دارید؟
    .
    ..
    ...

    ببینیم چه اتفاقی برای 28 میافته:
    24=3*8 8=16/2 16=28/2

    و در آخر عملیات صفرگذاری:
    پس داریم: 2400=28*75

    دوباره مرور میکنیم:
    28 رو "دو بار" نصف کردیم شد 8. 8 رو "در 3 ضرب" کردیم شد 24. و "دو صفر" جلوش گذاشتیم.


    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪··
    سوال: مثالی که زدیم زوج بود. اگر عددی که در هفتادوپنج ضرب میکنیم فرد باشه چی؟

    دیگه سوالت تکراری شده.

    یه مثال میزنیم:
    66 ضرب در 75.


    اتفاقی که برای 66 میافته 49.5=13*16.5 16.5=33/2 33=66/2

    و حالا دزدی ممیزها. باید دو تا ممیز بیایم جلو. ولی اینجا فقط یک عدد اعشار داریم. دو تا ممیز میایم جلو، یعنی ضرب در 100. پس جواب آخر میشه: 4950

    ··▪▪••●●: چرتکه یا ماشین حساب:●●••▪▪·· دو قاعده کلی برای ضرب در هفتاد و پنج:

    اگر عدد زوج باشه: دو بار نصف، ضرب در سه، دو تا صفر
    اگر عدد فرد باشه: دو بار نصف، ضرب در سه، ضرب در صد




    ویرایش توسط frigg77 : ۱۳۹۲/۰۱/۲۳ در ساعت ۱۸:۲۸
    مادر چـــــه مادری بود
    می گفت پشت آن در
    صد فاطمـــــــــه فدای
    یـک تار موی حـــــــیدر

  21. صلوات ها 6


صفحه 1 از 2 12 آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کاربرانی که این موضوع را مشاهده کرده اند: 0

هیچ کاربری در لیست وجود ندارد.

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
^

ورود

ورود